长安街知事 2016-10-12 21:28
“南京日报”微信公号10月12日消息,中共中央和江苏省委决定,吴政隆同志任江苏省委委员、常委、副书记和南京市委委员、常委、书记,兼任南京市江北新区党工委书记。黄莉新同志不再担任南京市委书记、常委、委员、南京市江北新区党工委书记职务,另有任用。
长安街知事APP发现,吴政隆和黄莉新均是政坛“救火队员”。山西省委原常委、太原市委原书记陈川平落马后,重庆市委常委、市委秘书长吴政隆调往太原接书记;江苏省委原常委、南京市委原书记杨卫泽落马后,江苏省委常委、无锡市委书记黄莉新调往南京接书记。两人前往救火的时间相近,至今都已接近两年。
省委副书记兼任重要城市一把手,在江苏已有先例。2014年6月至2015年11月,石泰峰以江苏省委副书记身份兼任苏州市委书记。
值得关注的是,自石泰峰接任江苏省长后,江苏省委专职副书记一职已经空缺近10个月。
吴政隆简历
吴政隆,男,汉族,江苏高淳人,1964年11月生,大学,工学学士,高级工程师任职资格,1984年8月参加工作,1987年11月加入中国共产党。
1980.09 太原机械学院(现中北大学)机械工程系机械制造工艺与设备专业学习;
1984.08 兵器工业部民品办公室综合计划处(燕兴总公司)干部(1984.09-1985.02内蒙古第一机器制造厂实习);
1987.01 国家机械工业委员会发展规划司军民结合处副主任科员;
1988.04 机械电子工业部综合计划司军民结合处主任科员;
1990.12 机械电子工业部、机械工业部办公厅部长办公室秘书;
1993.12 机械工业部办公厅部长办公室副处级秘书;
1996.06 机械工业部办公厅部长办公室正处级秘书(其间:1996.10获高级工程师任职资格);
1998.03 国家发展计划委员会办公厅正处级秘书(其间:1996.12-1998.11中国社会科学院研究生院投资系投资管理学专业研究生课程班在职学习);
1999.06 国家机械工业局、中国机械装备集团公司办公室主任(副局级);
1999.12 重庆市政府办公厅副主任、党组成员(2002.10-2002.12借调中国国际咨询公司工作);
2002.12 中共重庆市万州区委副书记、代理区长;
2003.02 中共重庆市万州区委副书记、区长(2005.06-2005.09参加美国哈佛大学和清华大学公共管理高级培训班学习,2006.04参加美国城乡规划高级研修班学习,2006.06参加全国县委书记、县长建设社会主义新农村专题培训班学习);
2007.01 中共重庆市万州区委副书记、区长(主持区委工作);
2007.02 中共重庆市万州区委书记;
2007.05 中共重庆市委常委、万州区委书记;
2013.11 中共重庆市委常委、市委秘书长;
2014.09 中共山西省委常委,太原市委书记。
黄莉新简历
黄莉新,女 ,汉族,1962年8月生,江苏宿迁人,中央党校研究生学历,工学学士学位,高级工程师,1983年6月加入中国共产党,1983年7月参加工作。
1979年9月—1983年7月,江苏农学院机电排灌系机电排灌专业学习;
1983年7月—1993年11月,江苏省防汛防旱指挥部办公室(省水利厅工管处)科员、副科长、科长;
1993年11月至1997年6月,江苏省水利厅工管处副处长,江苏省防汛防旱指挥部办公室副主任(正处级);
1997年6月—2000年5月,江苏省水利厅厅长助理、省防汛防旱指挥部办公室常务副主任(其间:1998年9月—1998年12月,江苏省赴美国宾夕法尼亚沃顿商学院高级管理人才经济研究班学习;1998年11月,高级工程师)(1996年10月—1998年6月,南京大学哲学系马克思主义哲学专业研究生课程进修班学习);
2000年5月—2003年2月,江苏省水利厅厅长、党组书记(其间:2002年9月—2004年1月,江苏省委党校政治经济学经济管理专业在职研究生学习);
2003年2月—2007年12月,江苏省副省长(其间:2004年9月—2007年7月,中央党校函授学院省部级干部在职研究生班政治学专业学习);
2007年12月—2011年12月,江苏省委常委,副省长(其间:2010年4月—2010年6月,中组部公共管理高级培训班赴美国哈佛大学肯尼迪政府学院学习);
2011年12月—2012年3月,江苏省委常委,副省长,无锡市委书记;
2012年3月—2015年1月,江苏省委常委、无锡市委书记。
2015年1月—2016年10月,江苏省委常委、南京市委书记。
2016年10月—,江苏省委常委。